Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 675 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204812
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor gevorderde leerlingen: hoofdzakelijk dienende om op eene korte, gemakkelijke en zekere wijze te leeren rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
■ 47' Hoe veel is 704^9 X 1037; 52,418 x
1296; 51,904 X 1278; 1939 X 574V
48» Hoe veel ook 361,56 X 1744; 19,08 X
183,3; 5.614 X 0,1635?
/ 49. Hoe kan men het product van 6561 x
99 spoedig Vinden ?
656100 = 6561 X honderd,
daaraf 6551 = 6561 x een,
geeft 649539 = 6561 X 99'
50. Vermenisivuldig nu ook 365416 x 99;
38164 x 99; 26147 X 99; 3246 X 98.
51. Verin, 397654 aldus met 98; 97; 96;
0.99; 0.098; 0,0097 »^n 958.
/ 5a. Verin. S1J54. met 199; 198; 197 cn
396.
53, Zoek het product van 36541 x 299;
50904 X 398; 216471 X 497; 5167 X 599;
8961 X 694; 3654 X 0,795; 214,63 X8,94;
32641 X 999; 3641 X989; 5I5673 X 9-9^'
/ 54. Om een getal spoedig met 25 te verme-
nigvuldigen kan men het, door achteraanvoc-
ging van twee nullen eerst met löo venn., en
daarna door 4 deelen ; want 25 is gelijk aan
100 gedeeld door 4, B. v. verm. 36728 met
25.
^^ 3672800 =r 36728 X 100.
918200 = 36728 X 25 het product.
55. Venn. 36451; 7294'^; 28197; 91625
39*^54 i^'J^J* al2:underlijk met 25.
5Ö.